insert_drive_file
Protokolle
insert_comment
Reden
Bundesdata
menu
account_circle
MdBs
insert_drive_file
Dokumente
arrow_drop_down
trending_up
Ngram Viewer
info_outline
Info
insert_drive_file
Protokolle
insert_comment
Reden
Bundesdata
account_circle
MdBs
insert_drive_file
Dokumente
arrow_drop_down
trending_up
Ngram Viewer
info_outline
Info
Stephan Stracke
account_circle
Biographie
cake
Geburtstag: 1974
home
Geburtsort: Marktoberdorf
work
Beruf: Jurist
fingerprint
Bundestags ID: 11004169
people
Partei: CSU
info_outline
filter_9_plus
Reden/Redebeiträge insgesamt: 82
Kurzbiographie
1993 Abitur. 1993/94 Grundwehrdienst. 1994/99 Studium Rechtswissenschaften an der Univ. Augsburg, Stipendiat der Hanns-Seidel-Stiftung, 1999 1. jur. Staatsexamen, 2001 2. jur. Staatsexamen. 2002/05 Rechtsanwalt, 2005/06 Landesbaudirektion München, 2006/08 Leiter Abteilung Recht am Staatl. Bauamt München 1, 2008/09 Oberregierungsrat a. D. bei der Obersten Baubehörde im Bayer. Staatsministerium des Innern. Seit 2002 Stadtrat in Kaufbeuren. - MdB seit Okt. 2009; 2012/13 stellv. Vors. 2. Untersuchungsausschuss (NSU); seit 2013 stellv. Vors. sowie arbeits-, sozial-, gesundheits- und familienpolitischer Sprecher der CSU-Landesgruppe, seit 2014 Beisitzer im Fraktionsvorst. der CDU/CSU-Fraktion und Obmann im Ausschuss für Arbeit und Soziales.
library_books
Wahlperiode 17
Mitglied des Bundestags
Mitglied von 27.10.2009 bis 22.10.2013
Mandatsart: Direktwahl
Institutions und Fraktionszugehörigkeit
Fraktion der Christlich Demokratischen Union/Christlich - Sozialen Union
Von 27.10.2009 bis heute
library_books
Wahlperiode 18
Mitglied des Bundestags
Mitglied von 22.10.2013 bis 24.10.2017
Mandatsart: Direktwahl
Institutions und Fraktionszugehörigkeit
Fraktion der Christlich Demokratischen Union/Christlich - Sozialen Union
Von 22.10.2013 bis heute
library_books
Wahlperiode 19
Mitglied des Bundestags
Mitglied von 24.10.2017 bis heute
Mandatsart: Direktwahl
Institutions und Fraktionszugehörigkeit
Fraktion der Christlich Demokratischen Union/Christlich - Sozialen Union
Von 24.10.2017 bis heute
Hauptausschuss
Von 22.11.2017 bis 31.01.2018
Ausschuss für Gesundheit
Von 31.01.2018 bis heute
Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur
Von 31.01.2018 bis heute
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Von 31.01.2018 bis heute
Ausschuss für Arbeit und Soziales
Von 31.01.2018 bis heute
Kommission des ÄR für Bau- und Raumangelegenheiten
Von 20.02.2018 bis heute
Ausschuss für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen
Von 25.04.2018 bis heute
Reden
Alle Reden, die von Stephan Stracke als MdB gehalten wurden.
sort
Rede ID
sort
Protokoll ID
sort
Datum
Link
ID1824224200
18242
28.06.2017
Rede
ID1824224400
18242
28.06.2017
Rede
chevron_left
1
2
3
4
5