insert_drive_file
Protokolle
insert_comment
Reden
Bundesdata
menu
account_circle
MdBs
insert_drive_file
Dokumente
arrow_drop_down
trending_up
Ngram Viewer
info_outline
Info
insert_drive_file
Protokolle
insert_comment
Reden
Bundesdata
account_circle
MdBs
insert_drive_file
Dokumente
arrow_drop_down
trending_up
Ngram Viewer
info_outline
Info
Rita Schwarzelühr-Sutter
account_circle
Biographie
cake
Geburtstag: 1962
home
Geburtsort: Waldshut
work
Beruf: Dipl.-Betriebswirtin, Parl. Staatssekretärin
fingerprint
Bundestags ID: 11003847
people
Partei: SPD
info_outline
filter_9_plus
Reden/Redebeiträge insgesamt: 287
Kurzbiographie
1982 Abitur in Waldshut. 1983/89 Studium der Wirtschaftswissenschaften in Freiburg/Brsg. und Zürich/Schweiz, Lizenziat der Wirtschaftswissenschaften, Dipl.-Betriebswirtin Univ. Zürich. 1992/96 Marketing-Assistentin, 1997/05 Beratung und Kommunikation für Karin Rehbock-Zureich, MdB, März/Nov. 2010 Unternehmensberaterin. Seit 1994 Mitgl. SPD, seit 1999 stellv. Vors. des Kreisverb. Waldshut der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen (ASF), seit 2001 Vors. SPD-Kreisverb. Waldshut, seit 2007 Mitgl. Landesvorst. SPD Baden-Württemberg. Seit 2004 Mitgl. Kreistag Landkreis Waldshut. Mitgl. bei ver.di, AWO, KLAR - Kein Leben mit atomaren Risiken e. V., Hospitzdienst e. V., Gegen Vergessen - Für Demokratie e. V., Eurosolar - Europäische Vereinigung für Erneuerbare Energien e. V. - MdB 2005/09 und seit Okt. 2010; seit Dez. 2013 Parl. Staatssekretärin bei der Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit; von Amts wegen Vors. Kuratorium der Dt. Bundesstiftung Umwelt (DBU) und Vors. Aufsichtsrat der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) mbH sowie Mitgl. des Mittelstandsrates der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Betreute Wahlkreise: Wahlkreis 282 (Lörrach - Müllheim) Wahlkreis 287 (Konstanz)
library_books
Wahlperiode 16
Mitglied des Bundestags
Mitglied von 18.10.2005 bis 27.10.2009
Mandatsart: Landesliste
Institutions und Fraktionszugehörigkeit
Fraktion der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands
Von 18.10.2005 bis heute
library_books
Wahlperiode 17
Mitglied des Bundestags
Mitglied von 28.10.2010 bis 22.10.2013
Mandatsart: Landesliste
Institutions und Fraktionszugehörigkeit
Fraktion der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands
Von 28.10.2010 bis heute
library_books
Wahlperiode 18
Mitglied des Bundestags
Mitglied von 22.10.2013 bis 24.10.2017
Mandatsart: Landesliste
Institutions und Fraktionszugehörigkeit
Fraktion der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands
Von 22.10.2013 bis heute
library_books
Wahlperiode 19
Mitglied des Bundestags
Mitglied von 24.10.2017 bis heute
Mandatsart: Landesliste
Institutions und Fraktionszugehörigkeit
Fraktion der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands
Von 24.10.2017 bis heute
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit
Von 14.03.2018 bis heute
Reden
Alle Reden, die von Rita Schwarzelühr-Sutter als MdB gehalten wurden.
sort
Rede ID
sort
Protokoll ID
sort
Datum
Link
ID1824208700
18242
28.06.2017
Rede
ID1824209000
18242
28.06.2017
Rede
ID1824209200
18242
28.06.2017
Rede
ID1824209500
18242
28.06.2017
Rede
ID1824209700
18242
28.06.2017
Rede
ID1824210000
18242
28.06.2017
Rede
ID1824210300
18242
28.06.2017
Rede
chevron_left
1
...
8
9
10
11
12
13
14
15