insert_drive_file
Protokolle
insert_comment
Reden
Bundesdata
menu
account_circle
MdBs
insert_drive_file
Dokumente
arrow_drop_down
trending_up
Ngram Viewer
info_outline
Info
insert_drive_file
Protokolle
insert_comment
Reden
Bundesdata
account_circle
MdBs
insert_drive_file
Dokumente
arrow_drop_down
trending_up
Ngram Viewer
info_outline
Info
Dr. Gerhard Schick
account_circle
Biographie
cake
Geburtstag: 1972
home
Geburtsort: Hechingen
work
Beruf: Volkswirt
fingerprint
Bundestags ID: 11003837
people
Partei: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
info_outline
filter_9_plus
Reden/Redebeiträge insgesamt: 104
Kurzbiographie
1991 Abitur. Zivildienst. 1992/98 VWL-Studium in Bamberg, Madrid und Freiburg, 2002 Promotion in Finanzwissenschaft. 1998/01 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Walter-Eucken-Institut Freiburg, 2001/04 bei der Stiftung Marktwirtschaft Berlin, 2004/05 Projektmanager bei der Bertelsmann Stiftung in Gütersloh. Seit 1996 Mitgl. von Bündnis 90/Die Grünen, 2001/07 Sprecher der Bundesarbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Finanzen von Bündnis 90/Die Grünen, seit Nov. 2008 Mitgl. im Parteirat von Bündnis 90/Die Grünen. Englisch (f), Französisch (f), Spanisch (f). - MdB seit Okt. 2005; seit 2007 finanzpolitischer Sprecher der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, stellv. Vors. des Finanzausschusses, seit Juni 2011 Mitgl. parl. Finanzmarktgremium.
library_books
Wahlperiode 16
Mitglied des Bundestags
Mitglied von 18.10.2005 bis 27.10.2009
Mandatsart: Landesliste
Institutions und Fraktionszugehörigkeit
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
Von 18.10.2005 bis heute
library_books
Wahlperiode 17
Mitglied des Bundestags
Mitglied von 27.10.2009 bis 22.10.2013
Mandatsart: Landesliste
Institutions und Fraktionszugehörigkeit
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
Von 27.10.2009 bis heute
library_books
Wahlperiode 18
Mitglied des Bundestags
Mitglied von 22.10.2013 bis 24.10.2017
Mandatsart: Landesliste
Institutions und Fraktionszugehörigkeit
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
Von 22.10.2013 bis heute
library_books
Wahlperiode 19
Mitglied des Bundestags
Mitglied von 24.10.2017 bis heute
Mandatsart: Landesliste
Institutions und Fraktionszugehörigkeit
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
Von 24.10.2017 bis heute
Haushaltsausschuss
Von 18.01.2018 bis heute
Finanzausschuss
Von 18.01.2018 bis heute
Reden
Alle Reden, die von Dr. Gerhard Schick als MdB gehalten wurden.
sort
Rede ID
sort
Protokoll ID
sort
Datum
Link
ID1822520900
18225
23.03.2017
Rede
ID1822803800
18228
30.03.2017
Rede
ID1823721300
18237
01.06.2017
Rede
ID1824109400
18241
23.06.2017
Rede
chevron_left
1
2
3
4
5
6