insert_drive_file
Protokolle
insert_comment
Reden
Bundesdata
menu
account_circle
MdBs
insert_drive_file
Dokumente
arrow_drop_down
trending_up
Ngram Viewer
info_outline
Info
insert_drive_file
Protokolle
insert_comment
Reden
Bundesdata
account_circle
MdBs
insert_drive_file
Dokumente
arrow_drop_down
trending_up
Ngram Viewer
info_outline
Info
Willy Brandt
account_circle
Biographie
cake
Geburtstag: 1913
†
Todesjahr: 1992
home
Geburtsort: Lübeck
work
Beruf: Journalist, Ehrenvorsitzender der SPD
fingerprint
Bundestags ID: 11000246
people
Partei: SPD
info_outline
filter_9_plus
Reden/Redebeiträge insgesamt: 127
library_books
Wahlperiode 1
Mitglied des Bundestags
Mitglied von 07.09.1949 bis 07.09.1953
Mandatsart: Landesliste
Institutions und Fraktionszugehörigkeit
Fraktion der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands
library_books
Wahlperiode 2
Mitglied des Bundestags
Mitglied von 06.10.1953 bis 06.10.1957
Mandatsart: Landesliste
Institutions und Fraktionszugehörigkeit
Fraktion der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands
library_books
Wahlperiode 4
Mitglied des Bundestags
Mitglied von 17.10.1961 bis 27.12.1961
Mandatsart: Landesliste
Institutions und Fraktionszugehörigkeit
Fraktion der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands
library_books
Wahlperiode 6
Mitglied des Bundestags
Mitglied von 20.10.1969 bis 22.09.1972
Mandatsart: Landesliste
Institutions und Fraktionszugehörigkeit
Fraktion der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands
library_books
Wahlperiode 7
Mitglied des Bundestags
Mitglied von 13.12.1972 bis 13.12.1976
Mandatsart: Landesliste
Institutions und Fraktionszugehörigkeit
Fraktion der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands
library_books
Wahlperiode 8
Mitglied des Bundestags
Mitglied von 14.12.1976 bis 04.11.1980
Mandatsart: Landesliste
Institutions und Fraktionszugehörigkeit
Fraktion der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands
library_books
Wahlperiode 9
Mitglied des Bundestags
Mitglied von 04.11.1980 bis 29.03.1983
Mandatsart: Landesliste
Institutions und Fraktionszugehörigkeit
Fraktion der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands
library_books
Wahlperiode 10
Mitglied des Bundestags
Mitglied von 29.03.1983 bis 18.02.1987
Mandatsart: Landesliste
Institutions und Fraktionszugehörigkeit
Fraktion der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands
library_books
Wahlperiode 11
Mitglied des Bundestags
Mitglied von 18.02.1987 bis 20.12.1990
Mandatsart: Landesliste
Institutions und Fraktionszugehörigkeit
Fraktion der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands
library_books
Wahlperiode 12
Mitglied des Bundestags
Mitglied von 20.12.1990 bis 08.10.1992
Mandatsart: Landesliste
Institutions und Fraktionszugehörigkeit
Fraktion der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands
Von 20.12.1990 bis 08.10.1992
Reden
Alle Reden, die von Willy Brandt als MdB gehalten wurden.
sort
Rede ID
sort
Protokoll ID
sort
Datum
Link
ID1200100000
12001
20.12.1990
Rede
ID1200100200
12001
20.12.1990
Rede
ID1200100300
12001
20.12.1990
Rede
ID1200100400
12001
20.12.1990
Rede
ID1203401700
12034
20.06.1991
Rede
ID1208200300
12082
12.03.1992
Rede
ID1208200800
12082
12.03.1992
Rede
chevron_left
1
2
3
4
5
6
7